Thomas Tscherning Kruse
Erhvervsaktiv siden: | 3. jul. 2017 (7 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Café København ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.360' DKK København C.B. ApS (2022-23) |
Største underskud: | -1.409' DKK Café København ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 1.962' DKK København C.B. ApS (2022-23) |
Største gæld: | 3.797' DKK Café København ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos København C.B. ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af TscherningKruse Holding ApS (7 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2017 hos Café København ApS i rollen som Direktør og Reel ejer. Titlen som Direktør bestred Thomas Tscherning Kruse i 2 år 7 måneder, før stoppet d. 3. februar 2020.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor restauranter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017-18 som viste et underskud på 1.409' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 9. september 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TscherningKruse Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
København C.B. ApS
Via TscherningKruse Holding ApS
Direktørposter (1)
-
TscherningKruse Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2017
Tidslinje (8)
-
København C.B. ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.04.2021
Registreringsdato: 15.04.2021 -
København C.B. ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.04.2021
Registreringsdato: 15.04.2021 -
København C.B. ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.06.2020
Registreringsdato: 15.06.2020
Blå bog (fortsat)
Thomas har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
03.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
15.06.2020 - 15.04.2021
Reel ejer
24.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Reel ejer
03.07.2017 - 09.09.2020
Ejerandel: 100%
Thomas Tscherning Kruse er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TscherningKruse Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 26' DKK. Gennem holdingselskabet TscherningKruse Holding ApS har Thomas derfor også andele i København C.B. ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Thomas Tscherning Kruse, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor TscherningKruse Holding ApS kunne fremvise et overskud på 87' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Café København ApS kunne fremvise et underskud på 1.409' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Michael Jørgensen.