Chotika Hemmingsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2017 (7 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Chotika Holding ApS (Direktør) |
Største overskud: | 251' DKK Chotika Entreprise ApS (2022) |
Største underskud: | -616' DKK Chotika Entreprise ApS (2021) |
Største egenkapital: | 185' DKK Chotika Entreprise ApS (2017-18) |
Største gæld: | 577' DKK Chotika Entreprise ApS (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Chotika Holding ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Chotika Holding ApS (7 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2017 i Chotika Holding ApS som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Chotika Hemmingsen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter har Chotika nu besiddet i 1 år 4 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 1 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2023 kunne fremvise et underskud på 405' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Chotika Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Chotika Entreprise ApS
Via Chotika Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Chotika Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2018 -
Chotika Entreprise ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Danish Trap Academy ApS (Nu: Birke Produkt ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023 -
Danish Trap Academy ApS (Nu: Birke Produkt ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 17.07.2019
Registreringsdato: 17.07.2019 -
Chotika Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.12.2018
Registreringsdato: 15.12.2018
Blå bog (fortsat)
Chotika har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.07.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
17.07.2019 - 01.12.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
01.07.2017 - 24.11.2018
Ejer
01.07.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2018 - Stadig aktiv
Direktør
15.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Chotika Hemmingsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Chotika Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -488' DKK. Igennem sit holdingselskab Chotika Holding ApS har Chotika dermed også ejerandele i Chotika Entreprise ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Chotika Hemmingsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Chotika Entreprise ApS fremviste et overskud på 251' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Chotika Entreprise ApS fremviste et underskud på 616' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 405' DKK (Chotika Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1' DKK (Chotika Entreprise ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -488' DKK (Chotika Holding ApS).