Ulannaq Angut Ingemann
Erhvervsaktiv siden: | 23. sep. 2014 (10 år) |
Karrieren startede hos: | Greenland Camera Rental (Ejer) |
Største overskud: | 4' DKK DEN SELVEJENDE INSTITUTION KATUAQ (2022) |
Største underskud: | -2.335' DKK DEN SELVEJENDE INSTITUTION KATUAQ (2020) |
Største egenkapital: | 3.384' DKK DEN SELVEJENDE INSTITUTION KATUAQ (2019) |
Største gæld: | 5.226' DKK DEN SELVEJENDE INSTITUTION KATUAQ (2023) |
Flest årsværk: | 48 årsværk hos DEN SELVEJENDE INSTITUTION KATUAQ (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Greenland Camera Rental (10 år) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2014 ved Greenland Camera Rental (tidligere Ujâvaaq Pictures) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Ulannaq Angut Ingemann og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Ulannaq nu bestreddet i 10 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Greenland Camera Rental
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
DEN SELVEJENDE INSTITUTION KATUAQ
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2017
Registreringsdato: 30.09.2017 -
DEN SELVEJENDE INSTITUTION KATUAQ
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2017
Registreringsdato: 07.06.2017 -
Ujâvaaq Pictures (Nu: Greenland Camera Rental) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 23.09.2014
Registreringsdato: 23.09.2014
Blå bog (fortsat)
Ulannaq har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
23.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
07.06.2017 - 30.09.2017
Ejerandel: Intet ejerskab