Palle Skov
Erhvervsaktiv siden: | 27. jun. 2017 (7 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Open-minds.dk (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -86' DKK Liquid Company ApS (Nu: Partydonkey ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 17' DKK EMDS Holding ApS (2021-22) |
Største gæld: | 59' DKK Liquid Company ApS (Nu: Partydonkey ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Liquid Company ApS (Nu: Partydonkey ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Open-minds.dk (7 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2017 hos Open-minds.dk som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Palle Skov og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Palle nu besiddet i 7 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor reparation af computere og ydre enheder.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Open-minds.dk
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
EMDS Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
EMDS Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.12.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Liquid Company ApS (Nu: Partydonkey ApS)
Fratrådt som direktørDato: 18.09.2024
Registreringsdato: 18.09.2024 -
EMDS Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.12.2021
Registreringsdato: 02.12.2021 -
Liquid Company ApS (Nu: Partydonkey ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 02.12.2021
Registreringsdato: 02.12.2021
Blå bog (fortsat)
Palle har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
02.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
27.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer og Direktør
02.12.2021 - 18.09.2024
Ejerandel: 50%
Palle Skov er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EMDS Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 12' DKK. Igennem sit holdingselskab EMDS Holding ApS har Palle dermed også ejerandele i samt .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Palle Skov, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Liquid Company ApS (Nu: Partydonkey ApS) fremviste et underskud på 86' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 14' DKK (Liquid Company ApS (Nu: Partydonkey ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12' DKK (EMDS Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -59' DKK (Liquid Company ApS (Nu: Partydonkey ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Palle' netværk er Peer Kaarup.