Jens Ladegaard Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 16. jun. 2017 (7 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | JLJ-Trading (Ejer) |
Største overskud: | 772' DKK Ladegaard Holding 2020 ApS (2020-21) |
Største underskud: | -520' DKK Ladegaard Duroc ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.983' DKK Ladegaard Holding 2020 ApS (2022-23) |
Største gæld: | 4.083' DKK Ladegaard Duroc ApS (2022) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Ladegaard Duroc ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ladegaard Duroc I/S (4 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2017 hos JLJ-Trading som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Jens Ladegaard Jensen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Jens i , inden stoppet den 3. juli 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 3. juli 2017.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ladegaard Holding 2020 ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
JLJ Pjedsted Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Oustrupgård Agro ApS
Via Ladegaard Holding 2020 ApS -
JOHANSENS PLANTESKOLE ApS
Via Ladegaard Holding 2020 ApS -
Ladegaard Duroc ApS
Via JLJ Pjedsted Holding ApS
Direktørposter (2)
-
JLJ Pjedsted Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.10.2022 -
Ladegaard Duroc ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Ladegaard Duroc ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 07.10.2022
Registreringsdato: 07.10.2022 -
JLJ Pjedsted Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.10.2022
Registreringsdato: 07.10.2022 -
JLJ Pjedsted Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.10.2022
Registreringsdato: 07.10.2022
Blå bog (fortsat)
Jens har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
18.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Stifter, Ejer og Direktør
07.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
12.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Stifter og Ejer
18.03.2022 - 31.12.2022
Direktør
18.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
03.07.2017 - 18.03.2022
Reel ejer
04.07.2017 - 18.03.2022
Ejerandel: 33,3%
Jens Ladegaard Jensen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Ladegaard Holding 2020 ApS (ejer pt. 33%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.983' DKK.
• JLJ Pjedsted Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.983' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som samt , som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jens Ladegaard Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Ladegaard Holding 2020 ApS fremviste et overskud på 772' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Ladegaard Duroc ApS fremviste et underskud på 520' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 520' DKK (Ladegaard Duroc ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 871' DKK (Ladegaard Duroc ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 108' DKK (JLJ Pjedsted Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Anders Ladegaard Jensen.