Anne Højgård Bak-Rasmussen
Erhvervsaktiv: | 9. jun. 2017 - 16. aug. 2024 |
Karrieren startede hos: | Consido ApS (Ejer) |
Største overskud: | 96' DKK Consido ApS (2021-22) |
Største underskud: | -100' DKK Consido ApS (2023-24) |
Største egenkapital: | 1.197' DKK Consido ApS (2021-22) |
Største gæld: | 30' DKK Consido ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af Consido ApS (7 år 2 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Anne Højgård Bak-Rasmussen. Sidst Anne var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2017 hos Consido ApS med titlen som Ejer, Stifter og Direktør. Det var sammen med business-partneren Emil Hass Bak-Rasmussen at Anne Højgård Bak-Rasmussen stiftede Consido ApS den dag i juni 2017. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør bestred Anne i 7 år 2 måneder, før stoppet d. 16. august 2024.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen investeringsselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2021-22 kunne vise et overskud på 96' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 16. august 2024.
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
Consido ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 16.08.2024
Registreringsdato: 16.08.2024 -
Consido ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2024
Registreringsdato: 16.08.2024 -
Consido ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.06.2017
Registreringsdato: 09.06.2017
Blå bog (fortsat)
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Consido ApS kunne offentliggøre et overskud på 96' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor Consido ApS kunne offentliggøre et underskud på 100' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Emil Hass Bak-Rasmussen.