Maurizio de Pascale
Erhvervsaktiv siden: | 9. jun. 2017 (7 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | De Pascale Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -816' DKK De Pascale Skouborg Holding ApS (2023-24) |
Største egenkapital: | 39' DKK De Pascale Skouborg Holding ApS (2021-22) |
Største gæld: | 950' DKK De Pascale Skouborg Holding ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af De Pascale Holding ApS (5 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2017 hos De Pascale Holding ApS (tidligere Pascale Holding IVS) som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Maurizio de Pascale der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter havde Maurizio i 5 år 1 måned, inden stoppet den 4. august 2022.
Virksomheden specialiserede sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2017-18 kunne fremvise et overskud på 0' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 4. august 2022.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Jiji Holdings ApS
Ejerandel: 100% -
Atlante Holdings ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GATTINI.games ApS
Via Jiji Holdings ApS
Direktørposter (3)
-
Jiji Holdings ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.09.2023 -
GATTINI.games ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.09.2023 -
Atlante Holdings ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
De Pascale Skouborg Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 10.07.2024
Registreringsdato: 10.07.2024 -
Atlante Holdings ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.07.2024
Registreringsdato: 10.07.2024 -
De Pascale Skouborg Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.07.2024
Registreringsdato: 10.07.2024
Blå bog (fortsat)
Maurizio har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
10.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
19.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
04.08.2022 - 10.07.2024
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.06.2017 - 04.08.2022
Ejerandel: 100%
Maurizio de Pascale er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Jiji Holdings ApS (ejer pt. 100%).
• Atlante Holdings ApS (ejer pt. 100%).
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som samt , som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Maurizio de Pascale, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023-24 hvor De Pascale Skouborg Holding ApS fremviste et underskud på 816' DKK.