Tobias Holm Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 31. maj 2017 (7 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Karlsvognen A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 54.607' DKK Karlsvognen Holding ApS (2022) |
Største underskud: | -11' DKK Karlsvognen Holding ApS (2017) |
Største egenkapital: | 58.806' DKK Karlsvognen Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 22.875' DKK Karlsvognen Holding ApS (2023) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos Karlsvognen A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Karlsvognen Holding ApS (6 år 9 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2017 ved Karlsvognen A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Tobias Holm Pedersen i 5 år 5 måneder, før fratrædelsen den 1. november 2022.
I dag opererer virksomheden indenfor udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 8.636' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tobias Holm Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Karlsvognen Holding ApS
Via Tobias Holm Invest ApS -
Lee Ejendomme ApS
Via Karlsvognen Holding ApS -
M&R Invest ApS
Via Lee Ejendomme ApS -
LTS Ejendomme ApS
Via Karlsvognen Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Tobias Holm Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
Karlsvognen Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.11.2017
Tidslinje (5)
-
Karlsvognen A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2022
Registreringsdato: 01.11.2022 -
Tobias Holm Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.12.2017
Registreringsdato: 07.12.2017 -
Tobias Holm Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.12.2017
Registreringsdato: 07.12.2017
Blå bog (fortsat)
Tobias har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejer
15.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via Tobias Holm Invest ApS -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2017 - 01.11.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Tobias Holm Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tobias Holm Invest ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.054' DKK. Gennem sit holdingselskab Tobias Holm Invest ApS har Tobias dermed også andele i Karlsvognen Holding ApS (15-19.99%).
Se også koncerndiagram for Tobias Holm Pedersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Tobias Holm Invest ApS landede et overskud på 972' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor Tobias Holm Invest ApS landede et underskud på 10' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.636' DKK (Karlsvognen A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 54.094' DKK (Karlsvognen Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.054' DKK (Tobias Holm Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tobias' netværk er Lennart Holm Pedersen.