Simon Holm
Erhvervsaktiv siden: | 31. maj 2017 (7 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Karlsvognen A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 54.607' DKK Karlsvognen Holding ApS (2022) |
Største underskud: | -11' DKK Karlsvognen Holding ApS (2017) |
Største egenkapital: | 58.806' DKK Karlsvognen Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 22.875' DKK Karlsvognen Holding ApS (2023) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos Karlsvognen A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Karlsvognen Holding ApS (6 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2017 i Karlsvognen A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Simon Holm i 5 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 31. oktober 2022.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 8.636' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Simon Holm Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Karlsvognen Holding ApS
Via Simon Holm Invest ApS -
Lee Ejendomme ApS
Via Karlsvognen Holding ApS -
M&R Invest ApS
Via Lee Ejendomme ApS -
LTS Ejendomme ApS
Via Karlsvognen Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Simon Holm Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2017
Bestyrelsesposter (2)
-
Karlsvognen Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.11.2017 -
Karlsvognen A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Karlsvognen A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2022
Registreringsdato: 01.11.2022 -
Karlsvognen A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.10.2022
Registreringsdato: 31.10.2022 -
Simon Holm Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.12.2017
Registreringsdato: 07.12.2017
Blå bog (fortsat)
Simon har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejer
15.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via Simon Holm Invest ApS -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2017 - 31.10.2022
Bestyrelsesmedlem
01.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Simon Holm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Simon Holm Invest ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 208' DKK. Gennem holdingselskabet Simon Holm Invest ApS har Simon derfor også andele i Karlsvognen Holding ApS (15-19.99%).
Se også koncerndiagram for Simon Holm, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Simon Holm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i Karlsvognen Holding ApS der præsenterede et overskud på 54.607' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i Karlsvognen Holding ApS der præsenterede et underskud på 11' DKK.
Simon har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 9 måneder fra 2017 til i dag hos Karlsvognen Holding ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.636' DKK (Karlsvognen A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 54.094' DKK (Karlsvognen Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 208' DKK (Simon Holm Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Simon' netværk er Lennart Holm Pedersen.