Jeff Albrechtsen Perling
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2017 (7 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | FoodByPerling ApS (Direktør) |
Største overskud: | 230' DKK GourmetByPerling ApS (2022-23) |
Største underskud: | -592' DKK Roskilde Event Group ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 498' DKK GourmetByPerling ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.624' DKK Roskilde Event Group ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos GourmetByPerling ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af FoodByPerling ApS (7 år 4 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2017 hos FoodByPerling ApS med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Jeff Albrechtsen Perling og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter har Jeff nu bestreddet i 3 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FoodByPerling ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
GourmetByPerling ApS
Via FoodByPerling ApS -
GAAJ ApS
Via FoodByPerling ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
GAAJ ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 24.04.2022
Registreringsdato: 24.04.2022 -
GAAJ ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.03.2021
Registreringsdato: 08.03.2021 -
GourmetByPerling ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.06.2020
Registreringsdato: 12.06.2020
Blå bog (fortsat)
Jeff har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
08.03.2021 - 24.04.2022
Reel ejer
08.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
02.06.2017 - 08.02.2018
Reel ejer
09.02.2018 - 14.04.2021
Direktør
12.02.2018 - 18.02.2020
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
19.03.2019 - 12.06.2020
Reel ejer
19.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
01.06.2017 - 12.06.2020
Ejer
01.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jeff Albrechtsen Perling er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FoodByPerling ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -178' DKK. Igennem holdingselskabet FoodByPerling ApS har Jeff derfor også ejerandele i GourmetByPerling ApS (100%) samt GAAJ ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Jeff Albrechtsen Perling, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Roskilde Event Group ApS kunne offentliggøre et underskud på 592' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jeff' netværk er Stephanie Albrechtsen Perling.