Jesper Alexander Haaber Løje Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2017 (7 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Interessentskabet Pan-Ice (Ejer) |
Største overskud: | 4.240' DKK Best-AV A/S (2022) |
Største underskud: | -524' DKK Best-AV Vest ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 8.527' DKK Best-AV A/S (2022) |
Største gæld: | 19.583' DKK Best-AV A/S (2023) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos Best-AV A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af JAHLA Holding ApS (2 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2017 i Interessentskabet Pan-Ice med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Jonathan James Quistgaard at Jesper Alexander Haaber Løje Andersen stiftede Interessentskabet Pan-Ice den dag i juni 2017. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jesper i 3 måneder, før fratrædelsen d. 18. september 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 18. september 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JAHLA Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Best-AV A/S
Via JAHLA Holding ApS -
Best-AV Vest ApS
Via Best-AV A/S -
Best Sound ApS
Via Best-AV A/S
Direktørposter (1)
-
JAHLA Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
Best-AV A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.09.2022
Tidslinje (11)
-
Best-AV A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.09.2022
Registreringsdato: 28.09.2022 -
JAHLA Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022 -
JAHLA Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022
Blå bog (fortsat)
Jesper har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
24.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Reel ejer
31.12.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15% -
Stifter og Reel ejer
18.12.2021 - Stadig aktiv
Ejer og Direktør
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
04.07.2022 - 31.12.2022
Ejerandel: 5% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.08.2019 - 15.02.2021
Ejerandel: 50%
Jesper Alexander Haaber Løje Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JAHLA Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 545' DKK. Igennem holdingselskabet JAHLA Holding ApS har Jesper derfor også ejerandele i Best-AV A/S (15-19.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Jesper Alexander Haaber Løje Andersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor JAHLA Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 336' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.901' DKK (Best-AV A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.254' DKK (Best-AV A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 255' DKK (Best Sound ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Jan Bjælke Andersen.