Peter Klit
Erhvervsaktiv siden: | 17. maj 2017 (7 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Attaboy Cocktails I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.442' DKK P. Klit Holding IVS (Nu: Peter Klit ApS) (2023) |
Største underskud: | -85' DKK P. Klit Holding IVS (Nu: Peter Klit ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 1.538' DKK Nordic Social IVS (Nu: Nordic Social ApS) (2022) |
Største gæld: | 2.084' DKK Nordic Social IVS (Nu: Nordic Social ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Peter Klit ApS (5 år 8 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2017 hos Attaboy Cocktails I/S (tidligere MBK Bar & Event I/S) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne William Scott Maegaard Ingtoft, Jonathan Bergqvist at Peter Klit stiftede Attaboy Cocktails I/S den dag i maj 2017. Titlen som Ejer og Stifter havde Peter i 2 år 3 måneder, inden stoppet den 15. september 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden restaurationsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 18. december 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Peter Klit ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Franklin Technologies ApS
Via Peter Klit ApS
Direktørposter (1)
-
Peter Klit ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2018
Tidslinje (10)
-
APE ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023 -
Nordic Social IVS (Nu: Nordic Social ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.10.2023
Registreringsdato: 01.10.2023 -
APE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.12.2021
Registreringsdato: 04.12.2021
Blå bog (fortsat)
Peter har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
14.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
04.12.2021 - 01.11.2023
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer og Direktør
14.12.2018 - 01.10.2023
Reel ejer
31.01.2023 - 30.06.2023
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
17.05.2017 - 15.09.2019
Reel ejer
25.01.2018 - 16.09.2019
Ejerandel: 25% -
Direktør
29.03.2018 - 28.11.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Klit er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Peter Klit ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.454' DKK. Igennem sit holdingselskab Peter Klit ApS har Peter dermed også ejerandele i Franklin Technologies ApS (5-9.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Peter Klit, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor P. Klit Holding IVS (Nu: Peter Klit ApS) fremviste et overskud på 1.442' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor P. Klit Holding IVS (Nu: Peter Klit ApS) fremviste et underskud på 85' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Nikolaj Bomann Mertz.