Niclas Damm Harvej
Erhvervsaktiv siden: | 16. maj 2017 (7 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Harvej Holding ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.535' DKK Furesø Turist ApS (Nu: Din Bus ApS) (2023) |
Største underskud: | -158' DKK Furesø Turist ApS (Nu: Din Bus ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 1.521' DKK Furesø Turist ApS (Nu: Din Bus ApS) (2023) |
Største gæld: | 1.775' DKK Furesø Turist ApS (Nu: Din Bus ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Furesø Turist ApS (Nu: Din Bus ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Harvej Holding ApS (7 år 4 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2017 i Harvej Holding ApS som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Niclas Damm Harvej og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter har Niclas nu besiddet i 1 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 1 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 1.188' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Harvej Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Din Bus ApS
Via Harvej Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Harvej Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2018 -
Din Bus ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.05.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
Harvej Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.11.2018
Registreringsdato: 27.11.2018 -
Harvej Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.11.2018
Registreringsdato: 22.11.2018 -
Harvej Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.05.2017
Registreringsdato: 16.05.2017
Blå bog (fortsat)
Niclas har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
16.05.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
16.05.2017 - 27.11.2018
Ejer
16.05.2017 - Stadig aktiv
Direktør
22.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Niclas Damm Harvej er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Harvej Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.472' DKK. Igennem sit holdingselskab Harvej Holding ApS har Niclas dermed også ejerandele i Din Bus ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Niclas Damm Harvej, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Furesø Turist ApS (Nu: Din Bus ApS) fremviste et overskud på 1.535' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Furesø Turist ApS (Nu: Din Bus ApS) fremviste et underskud på 158' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.535' DKK (Furesø Turist ApS (Nu: Din Bus ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.521' DKK (Furesø Turist ApS (Nu: Din Bus ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.472' DKK (Harvej Holding ApS).