Sebastian Bruus Helth
Erhvervsaktiv siden: | 6. maj 2017 (7 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Saints & People IVS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 40' DKK Samskab Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 0' DKK Samskab Holding ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Samskab Holding ApS (3 år) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2017 i Saints & People IVS i hvervet som Direktør, Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Det var sammen med kollegaerne Mikkel Stengaard Jerichau, Oliver Nick Bohr Svensson, Tristan Gyldenlund Kuhn at Sebastian Bruus Helth stiftede Saints & People IVS den dag i maj 2017. Hvervet som Direktør, Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem havde Sebastian i 4 måneder, inden stoppet d. 20. september 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor kunstnerisk skaben. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 19. marts 2018.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Samskab Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Jordforbindelse.org ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
The Fiddlery ApS UNDER KONKURS
Via Samskab Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Samskab Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.08.2021 -
Jordforbindelse.org ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2023
Tidslinje (15)
-
Dato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024 -
Jordforbindelse.org ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023 -
Jordforbindelse.org ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023
Navnehistorik (2)
-
12.06.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 11.06.2024
Blå bog (fortsat)
Sebastian har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Reel ejer
30.11.2023 - Stadig aktiv
Ejer og Direktør
01.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
23.08.2021 - 15.06.2023
Ejerandel: 33,3% -
Stifter, Direktør og Ejer
06.05.2017 - 19.03.2018
Bestyrelsesmedlem
14.05.2017 - 20.09.2017
Bestyrelsesmedlem
20.09.2017 - 19.03.2018
Ejerandel: 25-33.33%
Sebastian Bruus Helth er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Samskab Holding ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Gennem sit holdingselskab Samskab Holding ApS har Sebastian dermed også andele i The Fiddlery ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Sebastian Bruus Helth, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Sebastian' netværk er Peter Zinck Munksgaard.