Jannik Faliu
Erhvervsaktiv siden: | 4. maj 2017 (7 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | DiagNovus IVS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -78' DKK Synobody ApS (2023) |
Største egenkapital: | 36' DKK Synobody Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 935' DKK Synobody ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Synobody ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Synobody (2 år 4 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2017 hos DiagNovus IVS som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med partnerne Emil Arvedsen, Philip Hassing Ronøe Carlsen at Jannik Faliu stiftede DiagNovus IVS den dag i maj 2017. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter havde Jannik i 1 år 8 måneder, inden stoppet den 30. januar 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2017 kunne fremvise et overskud på 0' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. januar 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Synobody Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Synobody ApS
Via Synobody Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Synobody Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2023 -
Synobody ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2023
Tidslinje (9)
-
ImmuNordic (Nu: Synobody) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 08.06.2023
Registreringsdato: 08.06.2023 -
Synobody Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.01.2023
Registreringsdato: 12.01.2023 -
Synobody ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.01.2023
Registreringsdato: 12.01.2023
Blå bog (fortsat)
Jannik har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
12.01.2023 - 29.02.2024
Direktør
12.01.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 47,45% -
Stifter og Ejer
01.02.2021 - 08.06.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
04.05.2017 - 30.01.2019
Ejerandel: 33,33%
Jannik Faliu er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Synobody Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 36' DKK. Igennem sit holdingselskab Synobody Holding ApS har Jannik dermed også ejerandele i Synobody ApS (90-99.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jannik Faliu, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Synobody ApS fremviste et underskud på 78' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 78' DKK (Synobody ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 36' DKK (Synobody Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -9' DKK (Synobody ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jannik' netværk er Emil Arvedsen.