Britta Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 26. nov. 2016 (7 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lydia Elna Andersens Ejendomsanpartsselskab (Reel ejer) |
Største overskud: | 1.072' DKK Lydia Elna Andersens Ejendomsanpartsselskab (2018) |
Største underskud: | -20' DKK Lydia Elna Andersens Ejendomsanpartsselskab (2015) |
Største egenkapital: | 5.221' DKK Lydia Elna Andersens Ejendomsanpartsselskab (2019) |
Største gæld: | 9.203' DKK Lydia Elna Andersens Ejendomsanpartsselskab (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Lydia Elna Andersens Ejendomsanpartsselskab (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Lydia Elna Andersens Ejendomsanpartsselskab (7 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2016 ved Lydia Elna Andersens Ejendomsanpartsselskab i hvervet som Ejer og Direktør. Denne rolle havde Britta Andersen i 3 år 5 måneder, før fratrædelsen den 6. maj 2020.
Nu opererer virksomheden indenfor køb og salg af egen fast ejendom. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 217' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lydia Elna Andersens Ejendomsanpartsselskab
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Lydia Elna Andersens Ejendomsanpartsselskab
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.04.2017
Repræsentant (1)
-
E/F Skolegyde 8 8000 Århus C
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 11.12.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
E/F Skolegyde 8 8000 Århus C
Tilknyttet som repræsentantDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023 -
Lydia Elna Andersens Ejendomsanpartsselskab (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.05.2020
Registreringsdato: 07.05.2020 -
Lydia Elna Andersens Ejendomsanpartsselskab (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 06.05.2020
Registreringsdato: 06.05.2020
Blå bog (fortsat)
Britta har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
11.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
26.11.2016 - 06.05.2020
Ejer
25.04.2017 - 06.05.2020
Direktør
25.04.2017 - Stadig aktiv
Ejer
07.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Ejer
25.04.2017 - 07.02.2020
Ejerandel: 33,33%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Lydia Elna Andersens Ejendomsanpartsselskab landede et overskud på 1.072' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Britta' netværk er Astrid Avalin Sørensen.