Casper Lund Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2017 (7 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | One bar group ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.113' DKK SL Solutions ApS (Nu: One bar group ApS) (2022) |
Største underskud: | -26' DKK SL Solutions ApS (Nu: One bar group ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 1.877' DKK SL Solutions ApS (Nu: One bar group ApS) (2023) |
Største gæld: | 3.319' DKK SL United Ejendomme ApS (2022) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos SL Solutions ApS (Nu: One bar group ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Casper Lund Holding ApS (6 år 6 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2017 hos One bar group ApS (tidligere SL Solutions ApS) som Ejer, Stifter og Direktør. Det var sammen med partnerne Rasmus Sunke, Jonas Sunke at Casper Lund Rasmussen stiftede One bar group ApS den dag i maj 2017. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Casper nu besiddet i 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen event catering.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Casper Lund Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
One bar group ApS
Via Casper Lund Holding ApS
Direktørposter (2)
-
One bar group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2021 -
Casper Lund Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.2018
Tidslinje (7)
-
SL United Ejendomme ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.05.2022
Registreringsdato: 02.05.2022 -
One bar group ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.11.2021
Registreringsdato: 22.11.2021 -
SL United Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.03.2018
Registreringsdato: 19.03.2018
Blå bog (fortsat)
Casper har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
19.03.2018 - 11.05.2022
Ejerandel: 20% -
Stifter og Ejer
01.05.2017 - 03.08.2021
Reel ejer
04.08.2021 - Stadig aktiv
Direktør
22.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Casper Lund Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Casper Lund Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 292' DKK. Igennem sit holdingselskab Casper Lund Holding ApS har Casper dermed også ejerandele i One bar group ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Casper Lund Rasmussen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor SL Solutions ApS (Nu: One bar group ApS) fremviste et overskud på 1.113' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor SL Solutions ApS (Nu: One bar group ApS) fremviste et underskud på 26' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.038' DKK (SL Solutions ApS (Nu: One bar group ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.877' DKK (SL Solutions ApS (Nu: One bar group ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 292' DKK (Casper Lund Holding IVS (Nu: Casper Lund Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Casper' netværk er Rasmus Sunke.