Thilde Kyoo Rex
Erhvervsaktiv siden: | 19. apr. 2017 (7 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Thilde RK Holding ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.593' DKK Rexkyoo ApS (2023-24) |
Største underskud: | -1.067' DKK Alnico Bistro Nr ApS (2023) |
Største egenkapital: | 2.165' DKK Rexkyoo ApS (2023-24) |
Største gæld: | 4.283' DKK Alnico Bistro Nr ApS (2023) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos Alnico Bistro Nr ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Thilde RK Holding ApS (7 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2017 i Thilde RK Holding ApS i hvervet som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Thilde Kyoo Rex og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter har Thilde nu besiddet i 7 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 7 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 932' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Thilde RK Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Rexkyoo ApS
Via Thilde RK Holding ApS -
Rexkyoo sanitation ApS
Via Thilde RK Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Rexkyoo sanitation ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.04.2021 -
Rexkyoo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.04.2017 -
Thilde RK Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
Alnico Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.06.2022
Tidslinje (9)
-
Alnico Bistro Nr ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.04.2024
Registreringsdato: 21.04.2024 -
Alnico Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2022
Registreringsdato: 20.06.2022 -
Alnico Bistro Nr ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2022
Registreringsdato: 20.06.2022
Blå bog (fortsat)
Thilde har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
05.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
19.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.06.2022 - 21.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
26.04.2017 - 26.04.2019
Direktør
26.04.2017 - Stadig aktiv
Ejer
21.11.2020 - 21.11.2020
Reel ejer
21.11.2020 - 25.11.2020
Reel ejer
26.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 95%
Thilde Kyoo Rex er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Thilde RK Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.715' DKK. Gennem sit holdingselskab Thilde RK Holding ApS har Thilde dermed også andele i Rexkyoo ApS (90-99.99%) & Rexkyoo sanitation ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Thilde Kyoo Rex, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023-24 hvor Rexkyoo ApS landede et overskud på 1.593' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor Rexkyoo ApS landede et underskud på 84' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 1.593' DKK (Rexkyoo ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.067' DKK (Alnico Bistro Nr ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 2.165' DKK (Rexkyoo ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.327' DKK (Alnico Bistro Nr ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thilde' netværk er Morten Krogholm Nielsen.