Signe Minja Graham
Erhvervsaktiv siden: | 6. apr. 2017 (7 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fiskehuset på Norsminde Havn ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 1.949' DKK Fiskehuset på Norsminde Havn ApS (2022) |
Største underskud: | -42' DKK Fiskehuset på Norsminde Havn ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 2.526' DKK Fiskehuset på Norsminde Havn ApS (2023) |
Største gæld: | 5.448' DKK Fiskehuset på Norsminde Havn ApS (2020) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos Fiskehuset på Norsminde Havn ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Minja Holding ApS (7 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2017 hos Fiskehuset på Norsminde Havn ApS i rollen som Reel ejer. Denne rolle bestred Signe Minja Graham i 6 år, før stoppet d. 16. april 2023.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor restauranter. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 1.455' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Minja Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Fiskehuset på Norsminde Havn ApS
Via Minja Holding ApS -
Cafe Lula ApS
Via Minja Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Cafe Lula ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2023 -
Minja Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.04.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Cafe Lula ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.02.2023
Registreringsdato: 20.02.2023 -
Minja Holding IVS (Nu: Minja Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.04.2017
Registreringsdato: 06.04.2017 -
Minja Holding IVS (Nu: Minja Holding ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 06.04.2017
Registreringsdato: 06.04.2017
Blå bog (fortsat)
Signe har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
20.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
06.04.2017 - 16.04.2023
Reel ejer
17.04.2023 - 20.04.2023
Reel ejer
21.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49%
Signe Minja Graham er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Minja Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 127' DKK. Gennem holdingselskabet Minja Holding ApS har Signe derfor også andele i Fiskehuset på Norsminde Havn ApS (33.34-49.99%) samt Cafe Lula ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Signe Minja Graham, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Minja Holding IVS (Nu: Minja Holding ApS) kunne fremvise et overskud på 566' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Minja Holding IVS (Nu: Minja Holding ApS) kunne fremvise et underskud på 10' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.455' DKK (Fiskehuset på Norsminde Havn ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 9' DKK (Cafe Lula ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.526' DKK (Fiskehuset på Norsminde Havn ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 31' DKK (Cafe Lula ApS).
En af de forbindelser som går igen i Signe' netværk er Lars Bjerrehave.