Omar Husham Mahmood
Erhvervsaktiv: | 3. apr. 2017 - 20. aug. 2024 |
Karrieren startede hos: | Facefood I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hermans Hule Grenaa ApS (5 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2017 i Facefood I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Gündüz Göktas at Omar Husham Mahmood stiftede Facefood I/S den dag i april 2017. Hvervet som Ejer og Stifter havde Omar i 5 måneder, inden stoppet d. 15. september 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 15. september 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hermans Hule Grenaa ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Tidslinje (7)
-
Hermans Hule Grenaa ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Hermans Hule Grenaa ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.05.2024
Registreringsdato: 21.05.2024 -
Hermans Hule Grenaa ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.04.2024
Registreringsdato: 05.04.2024
Blå bog (fortsat)
Omar har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 1 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
05.04.2024 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.04.2024 - Stadig aktiv
Direktør
21.05.2024 - 20.08.2024
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
15.09.2017 - 24.10.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
03.04.2017 - 15.09.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Omar' netværk er Yousef Bakdash.