Jacob Alexander Lynggaard Topp
Erhvervsaktiv siden: | 23. mar. 2017 (7 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Barkonsortiet ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.190' DKK FRK. BARNERS KÆLDER ApS (2015) |
Største underskud: | -842' DKK Barkonsortiet ApS (2018) |
Største egenkapital: | 2.275' DKK FRK. BARNERS KÆLDER ApS (2023) |
Største gæld: | 4.048' DKK Barkonsortiet ApS (2020) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos FRK. BARNERS KÆLDER ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Barkonsortiet ApS (5 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2017 ved Barkonsortiet ApS i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne DECEMBER EIGHT HOLDING ApS, RWT HOLDING ApS at Jacob Alexander Lynggaard Topp stiftede Barkonsortiet ApS den dag i marts 2017. Rollen som Ejer og Stifter havde Jacob i 5 år 8 måneder, før fratrædelsen den 21. december 2022.
Virksomheden opererede indenfor branchen restauranter. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2020 viste et underskud på 482' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 21. december 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lynggaard Topp Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FRK. BARNERS KÆLDER ApS
Via Lynggaard Topp Holding ApS -
Frk. Barners Kælder Take Away ApS
Via Lynggaard Topp Holding ApS
Direktørposter (3)
-
FRK. BARNERS KÆLDER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.10.2019 -
Frk. Barners Kælder Take Away ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.03.2023 -
Lynggaard Topp Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.08.2019
Tidslinje (8)
-
Frk. Barners Kælder Take Away ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.03.2023
Registreringsdato: 17.03.2023 -
Barkonsortiet ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 21.12.2022
Registreringsdato: 21.12.2022 -
FRK. BARNERS KÆLDER ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.10.2019
Registreringsdato: 09.10.2019
Blå bog (fortsat)
Jacob har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
17.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
09.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
27.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
23.03.2017 - 21.12.2022
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter og Ejer
12.04.2017 - 12.03.2019
Ejerandel: 15-19.99%
Jacob Alexander Lynggaard Topp er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lynggaard Topp Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 185' DKK. Gennem sit holdingselskab Lynggaard Topp Holding ApS har Jacob dermed også andele i FRK. BARNERS KÆLDER ApS (25-33.33%) og Frk. Barners Kælder Take Away ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Jacob Alexander Lynggaard Topp, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor FRK. BARNERS KÆLDER ApS landede et overskud på 1.607' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Barkonsortiet ApS landede et underskud på 842' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.607' DKK (FRK. BARNERS KÆLDER ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 746' DKK (Frk. Barners Kælder Take Away ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.275' DKK (FRK. BARNERS KÆLDER ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -542' DKK (Frk. Barners Kælder Take Away ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Jimmi Serup Bodilsen.