Caroline Kjær
Erhvervsaktiv siden: | 27. mar. 2017 (7 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Caroline Kjaer Holding ApS (Stifter) |
Største overskud: | 6.565' DKK AAV DÆK AARHUS A/S (2021) |
Største underskud: | -529' DKK AAV REDÆK APS (2023) |
Største egenkapital: | 43.985' DKK MNK HOLDING 2007 A/S (Nu: MNK HOLDING 2007 ApS) (2021) |
Største gæld: | 28.900' DKK AAV DÆK AARHUS A/S (2023) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos AAV DÆK A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Caroline Kjaer Holding ApS (7 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2017 i Caroline Kjaer Holding ApS med titlen som Stifter, Ejer og Direktør. Denne rolle har Caroline Kjær nu bestreddet i 7 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 364' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Caroline Kjaer Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
AAV DÆK AARHUS A/S
Via Caroline Kjaer Holding ApS -
AAV DÆK A/S
Via Caroline Kjaer Holding ApS -
M.P. Bruuns Gade 58 ApS
Via Caroline Kjaer Holding ApS -
Major IT ApS
Via Caroline Kjaer Holding ApS -
AAV REDÆK APS
Via Caroline Kjaer Holding ApS
Direktørposter (2)
-
M.P. Bruuns Gade 58 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2019 -
Caroline Kjaer Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.03.2017
Repræsentant (1)
-
Ejerforeningen M.P. Bruunsgade 58
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 12.04.2023
Bestyrelsesposter (4)
-
AAV DÆK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.08.2022 -
AAV DÆK AARHUS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.08.2022 -
AAV REDÆK APS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2023 -
MNK Holding 2007 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.10.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (24)
-
MNK Holding 2022 ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 20.12.2023
Registreringsdato: 20.12.2023 -
Vivante ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.06.2023
Registreringsdato: 26.06.2023 -
AAV REDÆK APS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2023
Registreringsdato: 15.05.2023
Blå bog (fortsat)
Caroline har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
15.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Repræsentant
12.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
29.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Direktør og Reel ejer
01.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Caroline Kjær er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Caroline Kjaer Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.426' DKK. Igennem holdingselskabet Caroline Kjaer Holding ApS har Caroline derfor også ejerandele i AAV DÆK AARHUS A/S (20-24.99%), AAV DÆK A/S (33.34-49.99%), M.P. Bruuns Gade 58 ApS (33.34-49.99%), Major IT ApS (33.34-49.99%) & AAV REDÆK APS (33.34-49.99%).
Du kan se koncerndiagram for Caroline Kjær, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Caroline Kjær har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i AAV DÆK AARHUS A/S der præsenterede et overskud på 6.565' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i AAV REDÆK APS der præsenterede et underskud på 529' DKK.
Caroline har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 1 måned fra 2022 til i dag hos AAV DÆK A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.622' DKK (AAV DÆK AARHUS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 529' DKK (AAV REDÆK APS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 43.067' DKK (MNK Holding 2007 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -386' DKK (AAV REDÆK APS).
En af de forbindelser som går igen i Caroline' netværk er Niels Kjær.