Kathrine Fraes Espersen
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 2017 (7 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Espersen & Co ApS (Ejer) |
Største overskud: | 9.910' DKK Waterfront Doctors Corporate ApS (Nu: Lægerne Danmark ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -1.955' DKK Waterfront Doctors Corporate ApS (Nu: Lægerne Danmark ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 7.864' DKK Waterfront Doctors Corporate ApS (Nu: Lægerne Danmark ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 8.301' DKK Waterfront Doctors Corporate ApS (Nu: Lægerne Danmark ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos Waterfront Doctors Corporate ApS (Nu: Lægerne Danmark ApS) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af Espersen & Co ApS (7 år 6 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2017 hos Espersen & Co ApS (tidligere HIGH PERFORMING STOREDESIGN ApS) som Ejer og Direktør. Kathrine Fraes Espersen købte en andel af virksomheden den 15. marts 2017 og fik en andel på 100%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Kathrine af: Jakob Fraes Espersen. Titlen som Ejer og Direktør har Kathrine nu besiddet i 7 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor indretningsarkitekter og rumdesign. Her mere end 7 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 3' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Espersen & Co ApS
Ejerandel: 100% -
Fraes Espersen Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Lægerne Danmark ApS
Via Fraes Espersen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Espersen & Co ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2017 -
Fraes Espersen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2020
Tidslinje (12)
-
Waterfront Doctors Vaccination ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2023
Registreringsdato: 30.11.2023 -
Waterfront Doctors Corporate ApS (Nu: Lægerne Danmark ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2023
Registreringsdato: 30.11.2023 -
Waterfront Doctors Healthcare ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.07.2021
Registreringsdato: 21.07.2021
Blå bog (fortsat)
Kathrine har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
15.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
17.03.2021 - 20.08.2024
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
16.10.2020 - 30.11.2023
Reel ejer
30.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
07.04.2021 - 21.07.2021
Ejerandel: 50%
Kathrine Fraes Espersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Fraes Espersen Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 6.907' DKK. Igennem sit holdingselskab Fraes Espersen Holding ApS har Kathrine dermed også ejerandele i Lægerne Danmark ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Kathrine Fraes Espersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Waterfront Doctors Corporate ApS (Nu: Lægerne Danmark ApS) fremviste et overskud på 9.910' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Waterfront Doctors Corporate ApS (Nu: Lægerne Danmark ApS) fremviste et underskud på 1.955' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kathrine' netværk er Jakob Fraes Espersen.