Mikkel Nørhave Hansen
Erhvervsaktiv: | 22. mar. 2017 - 16. mar. 2022 |
Karrieren startede hos: | Mikkel Nørhave Hansen Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 7.520' DKK J.H. TEKNISK & INDUSTRIEL LAKERING ApS (Nu: J.H. SMEDE OG MASKINVÆRKSTED ApS) (2016-17) |
Største underskud: | -622' DKK Mikkel Nørhave Hansen Holding ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 9.726' DKK J.H. TEKNISK & INDUSTRIEL LAKERING ApS (Nu: J.H. SMEDE OG MASKINVÆRKSTED ApS) (2015-16) |
Største gæld: | 19.154' DKK J.H. TEKNISK & INDUSTRIEL LAKERING ApS (Nu: J.H. SMEDE OG MASKINVÆRKSTED ApS) (2016-17) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos J.H. TEKNISK & INDUSTRIEL LAKERING ApS (Nu: J.H. SMEDE OG MASKINVÆRKSTED ApS) (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af Mikkel Nørhave Hansen Holding ApS (7 år 6 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2017 ved Mikkel Nørhave Hansen Holding ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Mikkel Nørhave Hansen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Mikkel nu bestreddet i 7 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 7 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2022-23 kunne vise et overskud på 222' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mikkel Nørhave Hansen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
J.H. SMEDE OG MASKINVÆRKSTED ApS
Via Mikkel Nørhave Hansen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
J.H. SMEDE OG MASKINVÆRKSTED ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2017 -
Mikkel Nørhave Hansen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.03.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Blomsterkassen ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023 -
Blomsterkassen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.03.2022
Registreringsdato: 29.03.2022 -
Blomsterkassen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 16.03.2022
Registreringsdato: 16.03.2022
Blå bog (fortsat)
Mikkel har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
02.06.2017 - Stadig aktiv
Direktør
30.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
22.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
29.03.2022 - 31.08.2022
Direktør
29.03.2022 - 16.08.2023
Reel ejer
01.09.2022 - 25.09.2023
Ejerandel: 35% -
Stifter og Ejer
02.08.2021 - 16.03.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mikkel Nørhave Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mikkel Nørhave Hansen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 619' DKK. Igennem holdingselskabet Mikkel Nørhave Hansen Holding ApS har Mikkel derfor også ejerandele i J.H. SMEDE OG MASKINVÆRKSTED ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Mikkel Nørhave Hansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor J.H. TEKNISK & INDUSTRIEL LAKERING ApS (Nu: J.H. SMEDE OG MASKINVÆRKSTED ApS) kunne offentliggøre et overskud på 7.520' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Mikkel Nørhave Hansen Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 622' DKK.