Charlotte Scheel
Erhvervsaktiv siden: | 19. mar. 2017 (7 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Yogalandskab v/Charlotte Scheel (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -34' DKK Halsnæsfonden (2023) |
Største egenkapital: | 288' DKK Halsnæsfonden (2020) |
Største gæld: | 30' DKK Halsnæsfonden (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Halsnæsfonden (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Yogalandskab v/Charlotte Scheel (7 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2017 i Yogalandskab v/Charlotte Scheel i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Charlotte Scheel og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Charlotte nu besiddet i 7 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor undervisning inden for sport og fritid.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Yogalandskab v/Charlotte Scheel
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Halsnæsfonden
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2020
Registreringsdato: 20.02.2020 -
Halsnæsfonden
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020 -
Yogalandskab v/Charlotte Scheel (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 19.03.2017
Registreringsdato: 19.03.2017
Blå bog (fortsat)
Charlotte har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
19.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2020 - 20.02.2020
Ejerandel: Intet ejerskab