Rikke Høyer Eskerod
Erhvervsaktiv siden: | 6. nov. 2017 (6 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | LavSelvGaver (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -2.243' DKK Dora Nordic ApS (2023) |
Største egenkapital: | -2' DKK Bison Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 4.587' DKK Dora Nordic ApS (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Dora Nordic ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Dora Nordic ApS (3 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2017 hos LavSelvGaver som Ejer. Rikke Høyer Eskerod købte virksomheden LavSelvGaver den 6. november 2017. Rikke der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer havde Rikke i 3 måneder, inden stoppet den 28. februar 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor detailhandel med spil og legetøj. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 28. februar 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bison Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Dora Nordic ApS
Via Bison Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Bison Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.07.2022 -
Dora Nordic ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
Dora Nordic ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.12.2022
Tidslinje (8)
-
Dora Nordic ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.12.2022
Registreringsdato: 21.12.2022 -
Dora Nordic ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 02.08.2022
Registreringsdato: 02.08.2022 -
Bison Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.07.2022
Registreringsdato: 07.07.2022
Blå bog (fortsat)
Rikke har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.06.2021 - 02.08.2022
Reel ejer og Direktør
01.06.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
21.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Ejer
06.11.2017 - 28.02.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Rikke Høyer Eskerod er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Bison Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -2' DKK. Igennem sit holdingselskab Bison Holding ApS har Rikke dermed også ejerandele i Dora Nordic ApS (90-99.99%).
Se også koncerndiagram for Rikke Høyer Eskerod, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Dora Nordic ApS fremviste et underskud på 2.243' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.243' DKK (Dora Nordic ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på -2' DKK (Bison Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.452' DKK (Dora Nordic ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rikke' netværk er Sidsel Høyer Knudsen.