Thomas Saltoft Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 23. feb. 2017 (7 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tom Kal (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 0' DKK Alphastyle IVS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tom Kal (7 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2017 hos Tom Kal (tidligere Saltoft) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Thomas Saltoft Christiansen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Thomas nu bestreddet i 7 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen forhandlere af sports- og campingudstyr.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Tom Kal
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Lund & Saltoft I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Lund & Saltoft I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
Alphastyle IVS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 16.02.2022
Registreringsdato: 16.02.2022 -
Alphastyle IVS
Fratrådt som direktørDato: 16.02.2022
Registreringsdato: 16.02.2022
Blå bog (fortsat)
Thomas har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
23.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
16.09.2017 - 16.02.2022
Ejerandel: 25%
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Andreas Lund Olsen.