Flemming Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 21. feb. 2017 (7 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ejendomsselskabet Pjentedamsgade 29, 5000 Odense ApS (Direktør) |
Største overskud: | 132' DKK Ejendomsselskabet Pjentedamsgade 29, 5000 Odense ApS (2020) |
Største underskud: | -339' DKK Ejendomsselskabet Pjentedamsgade 29, 5000 Odense ApS (2023) |
Største egenkapital: | 363' DKK Ejendomsselskabet Pjentedamsgade 29, 5000 Odense ApS (2022) |
Største gæld: | 23.244' DKK Ejendomsselskabet Pjentedamsgade 29, 5000 Odense ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Ejendomsselskabet Pjentedamsgade 29, 5000 Odense ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ejendomsselskabet Pjentedamsgade 29, 5000 Odense ApS (7 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2017 hos Ejendomsselskabet Pjentedamsgade 29, 5000 Odense ApS som Direktør og Ejer. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Flemming af: John Erland Østergaard, Line Barbara Stubbe Arboe, Østergaard Ejendomsinvest ApS og Gran Vista Holding IVS. Titlen som Direktør og Ejer har Flemming nu besiddet i 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor anden udlejning af boliger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Gran Vista Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ejendomsselskabet Pjentedamsgade 29, 5000 Odense ApS
Via Gran Vista Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Gran Vista Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.11.2018
Tidslinje (7)
-
Gran Vista Holding IVS (Nu: Gran Vista Holding ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 12.11.2018
Registreringsdato: 12.11.2018 -
Gran Vista Holding IVS (Nu: Gran Vista Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 28.08.2018
Registreringsdato: 28.08.2018 -
Ejendomsselskabet Pjentedamsgade 29, 5000 Odense ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.12.2017
Registreringsdato: 27.12.2017
Blå bog (fortsat)
Flemming har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
21.02.2017 - 30.12.2021
Ejer
21.02.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31,66% -
Stifter og Direktør
21.02.2017 - 28.08.2018
Ejer
21.02.2017 - Stadig aktiv
Direktør
12.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Flemming Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Gran Vista Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -257' DKK. Igennem sit holdingselskab Gran Vista Holding ApS har Flemming dermed også ejerandele i Ejendomsselskabet Pjentedamsgade 29, 5000 Odense ApS (25-33.33%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Flemming Petersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Ejendomsselskabet Pjentedamsgade 29, 5000 Odense ApS fremviste et overskud på 132' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Ejendomsselskabet Pjentedamsgade 29, 5000 Odense ApS fremviste et underskud på 339' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 339' DKK (Ejendomsselskabet Pjentedamsgade 29, 5000 Odense ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 162' DKK (Ejendomsselskabet Pjentedamsgade 29, 5000 Odense ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -257' DKK (Gran Vista Holding IVS (Nu: Gran Vista Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er John Erland Østergaard.