Jesper Balle Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2017 (7 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Balles v/Jesper Balle Kristensen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Balles v/Jesper Balle Kristensen (7 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2017 ved Balles v/Jesper Balle Kristensen (tidligere Balles Mink v/Jesper Balle Kristensen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jesper Balle Kristensen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Jesper nu besiddet i 7 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor avl af pelsdyr mv..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Balles v/Jesper Balle Kristensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (1)
-
Balles Mink v/Jesper Balle Kristensen (Nu: Balles v/Jesper Balle Kristensen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2017
Registreringsdato: 01.04.2017
Blå bog (fortsat)
Jesper har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.01.2022 - 31.12.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2022 - 31.12.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Bjarne Østergaard.