Allan Sejer Ertner
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2017 (7 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sejer Ertner Studio (Ejer) |
Største overskud: | 5' DKK Lili Lamps ApS (Nu: Sejer Ertner Holding ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -575' DKK Sindri ApS (2023) |
Største egenkapital: | 352' DKK Sindri ApS (2023) |
Største gæld: | 447' DKK Sindri ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Sindri ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sejer Ertner Studio (7 år 7 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2017 hos Sejer Ertner Studio som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Allan Sejer Ertner og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Allan nu besiddet i 7 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor industriel design og produktdesign.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Sejer Ertner Studio
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Sejer Ertner Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Sindri ApS
Via Sejer Ertner Holding ApS -
Lili Lamps ApS
Via Sejer Ertner Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Lili Lamps ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.10.2020 -
Sejer Ertner Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.08.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
Sindri ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.11.2020
Tidslinje (5)
-
Sindri ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.11.2020
Registreringsdato: 27.11.2020 -
Lili Lamps ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.10.2020
Registreringsdato: 16.10.2020 -
Lili Lamps ApS (Nu: Sejer Ertner Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.08.2020
Registreringsdato: 18.08.2020
Blå bog (fortsat)
Allan har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
16.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
09.11.2020 - 04.01.2023
Bestyrelsesmedlem
27.11.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.01.2023 - 18.01.2023
Ejerandel: 21,49%
Allan Sejer Ertner er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Sejer Ertner Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 16' DKK. Igennem sit holdingselskab Sejer Ertner Holding ApS har Allan dermed også ejerandele i Sindri ApS (15-19.99%) samt Lili Lamps ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Allan Sejer Ertner, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Lili Lamps ApS (Nu: Sejer Ertner Holding ApS) fremviste et overskud på 5' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Lili Lamps ApS fremviste et underskud på 19' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 575' DKK (Sindri ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 352' DKK (Sindri ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 16' DKK (Lili Lamps ApS (Nu: Sejer Ertner Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Jonan Hjorslev Bahnsen.