Zhenfei Hu
Erhvervsaktiv siden: | 25. jan. 2017 (7 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Seewat Danmark ApS (Stifter) |
Største overskud: | 762' DKK House of Arctic ApS (2018) |
Største underskud: | -981' DKK House of Arctic ApS (2020) |
Største egenkapital: | 1.239' DKK House of Arctic ApS (2019) |
Største gæld: | 3.588' DKK HCA NORDIC APS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HCA NORDIC APS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Seewat Danmark ApS (7 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2017 ved Seewat Danmark ApS (tidligere ZH Holding ApS) som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle har Zhenfei Hu nu besiddet i 7 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen detailhandel med dagligvarer via internet. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 144' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Seewat Danmark ApS
Ejerandel: 100% -
Ryggi Group Holding ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
HCA NORDIC APS
Via Seewat Danmark ApS -
SEEWAT EJENDOM APS
Via Seewat Danmark ApS -
ASIA FUSION APS UNDER KONKURS
Via Seewat Danmark ApS -
Ryggi Danmark ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Ryggi Group Holding ApS -
Ryggi Medical Solutions ApS
Via Ryggi Group Holding ApS
Direktørposter (5)
-
Seewat Danmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2017 -
HCA NORDIC APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2017 -
SEEWAT EJENDOM APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2021 -
Ryggi Group Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.01.2023 -
Ryggi Medical Solutions ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2023
Tidslinje (17)
-
Ryggi Danmark ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
ASIA FUSION APS
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023 -
Ryggi Danmark ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.01.2023
Registreringsdato: 26.01.2023
Blå bog (fortsat)
Zhenfei har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
26.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
29.01.2021 - Stadig aktiv
Direktør
01.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
24.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
26.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
26.01.2023 - 21.08.2024
Reel ejer
26.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Zhenfei Hu er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Ryggi Group Holding ApS (ejer lige nu 30%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Igennem sit holdingselskab Ryggi Group Holding ApS har Zhenfei dermed også ejerandele i Ryggi Danmark ApS (50-66.65%) og Ryggi Medical Solutions ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Zhenfei Hu, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor ZH Holding ApS (Nu: Seewat Danmark ApS) fremviste et overskud på 537' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor HCA NORDIC APS fremviste et underskud på 655' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 339' DKK (HCA NORDIC APS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 36' DKK (SEEWAT EJENDOM APS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 553' DKK (House of Arctic ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (Ryggi Medical Robots Group ApS (Nu: Ryggi Group Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Zhenfei' netværk er HAIXIE WANG.