Stefan Blaabjerg Høgild
Erhvervsaktiv: | 3. feb. 2017 - 7. aug. 2018 |
Karrieren startede hos: | DoItDesign DK (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Privatinstitutionen Børnehuset Bjørnehulen (1 år 4 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Stefan Blaabjerg Høgild. Den første gang Stefan var registreret som erhvervsdrivende i E & S's arkiver var tilbage i 2017 ved DoItDesign DK (tidligere DoItDesign) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Stefan Blaabjerg Høgild der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Stefan i 8 måneder, før stoppet den 26. oktober 2017.
Virksomheden opererede indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 26. oktober 2017.
Tidslinje (4)
-
DoItDesign I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 07.08.2018
Registreringsdato: 07.08.2018 -
DoItDesign (Nu: DoItDesign DK) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 26.10.2017
Registreringsdato: 26.10.2017 -
DoItDesign I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2017
Registreringsdato: 01.10.2017
Blå bog (fortsat)
Stefan har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har i alt varet 2 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
08.02.2023 - 10.06.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.10.2017 - 07.08.2018
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
03.02.2017 - 26.10.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Stefan' netværk er Andreas Led Rosenvinge.