Niclas Valentin Barilaro Løvkvist
Erhvervsaktiv siden: | 19. jan. 2017 (7 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | NC-Bolig ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 3.588' DKK NC-Bolig ApS (2018) |
Største underskud: | -730' DKK NC-Bolig Holding ApS (2019) |
Største egenkapital: | 10.596' DKK NC-Bolig ApS (2023) |
Største gæld: | 24.620' DKK NC-Bolig ApS (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos NC-Bolig ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af NC-Bolig Holding ApS (7 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2017 hos NC-Bolig ApS i hvervet som Reel ejer og Direktør. Denne rolle havde Niclas Valentin Barilaro Løvkvist i 6 år 6 måneder, inden stoppet den 2. august 2023.
I dag opererer virksomheden indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 820' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NC-Bolig Holding ApS
Ejerandel: 100% -
TannusDenmark ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NC-Bolig ApS
Via NC-Bolig Holding ApS
Direktørposter (2)
-
NC-Bolig ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2017 -
NC-Bolig Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2017
Tidslinje (8)
-
TannusDenmark ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.10.2018
Registreringsdato: 25.10.2018 -
TannusDenmark IVS (Nu: TD af 5. oktober 2018 IVS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.08.2018
Registreringsdato: 01.08.2018 -
TannusDenmark IVS (Nu: TD af 5. oktober 2018 IVS)
Fratrådt som direktørDato: 01.08.2018
Registreringsdato: 01.08.2018
Blå bog (fortsat)
Niclas har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
05.10.2018 - Stadig aktiv
Ejer
25.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
19.01.2017 - 02.08.2023
Direktør
19.01.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.08.2023 - 29.08.2023
Reel ejer
30.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.03.2018 - 01.08.2018
Ejerandel: 50-66.65%
Niclas Valentin Barilaro Løvkvist er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NC-Bolig Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.466' DKK. Gennem sit holdingselskab NC-Bolig Holding ApS har Niclas dermed også andele i NC-Bolig ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Niclas Valentin Barilaro Løvkvist, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor NC-Bolig ApS landede et overskud på 3.588' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor NC-Bolig Holding ApS landede et underskud på 730' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.734' DKK (NC-Bolig Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.596' DKK (NC-Bolig ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -475' DKK (TannusDenmark ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niclas' netværk er Lukas Søndergaard Harder.