Jan Poul Kilund
Erhvervsaktiv siden: | 9. jan. 2017 (7 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kilund IVS (Ejer) |
Største overskud: | 135' DKK Kilund IVS (2017) |
Største underskud: | -37' DKK Kilund IVS (2019) |
Største egenkapital: | 106' DKK Kilund IVS (2017) |
Største gæld: | 81' DKK Kilund IVS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kilund IVS (4 år 3 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2017 hos Kilund IVS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Jan Poul Kilund der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter bestred Jan i 4 år 3 måneder, før stoppet d. 7. maj 2021.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen fremstilling af printplader o.l.. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2017 som viste et overskud på 135' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 7. maj 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JK Prototyping
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
Kilund IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 07.05.2021
Registreringsdato: 07.05.2021 -
Kilund IVS
Fratrådt som direktørDato: 07.05.2021
Registreringsdato: 07.05.2021 -
JK Prototyping (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021
Blå bog (fortsat)
Jan har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
09.01.2017 - 07.05.2021
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Kilund IVS kunne fremvise et overskud på 135' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Kilund IVS kunne fremvise et underskud på 37' DKK.