Maria Kathina Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 6. jan. 2017 (7 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | P.P.BUSSELSKAB A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.055' DKK P.P.BUSSELSKAB A/S (2015-16) |
Største underskud: | -7.479' DKK P.P. LEASING ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 60.574' DKK P. P. BUSHOLDING ApS (2016-17) |
Største gæld: | 57.109' DKK P.P.BUSSELSKAB A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 138 årsværk hos P.P.BUSSELSKAB A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af P.P. EJENDOM ApS (7 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2017 ved P.P.BUSSELSKAB A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Maria Kathina Petersen i , før fratrædelsen den 20. januar 2017.
Nu opererer virksomheden indenfor turistkørsel og anden landpassagertransport. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 3.843' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MKP Holding 2020 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
P.P. Busholding ApS
Via MKP Holding 2020 ApS -
P.P. EJENDOM ApS
Via P.P. Busholding ApS -
P.P.BUSSELSKAB A/S
Via P.P. Busholding ApS -
P.P. LEASING ApS
Via P.P. Busholding ApS -
Birkegårdsvej ApS
Via P.P. Busholding ApS -
P. P. Service ApS
Via P.P. Busholding ApS
Direktørposter (3)
-
P.P. EJENDOM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2019 -
P.P. LEASING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2019 -
MKP Holding 2020 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2020
Bestyrelsesposter (4)
-
P.P.BUSSELSKAB A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.02.2024 -
P.P. Busholding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.12.2019 -
Birkegårdsvej ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.02.2024 -
P. P. Service ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.02.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (37)
-
P.P.BUSSELSKAB A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.02.2024
Registreringsdato: 12.02.2024 -
P. P. Service ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.02.2024
Registreringsdato: 12.02.2024 -
Birkegårdsvej ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.02.2024
Registreringsdato: 12.02.2024
Blå bog (fortsat)
Maria har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
21.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.05.2023 - 11.02.2024
Reel ejer
09.05.2023 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
12.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Bestyrelsesmedlem
27.03.2023 - 11.02.2024
Reel ejer
27.03.2023 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
12.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Bestyrelsesmedlem
06.01.2017 - 20.01.2017
Direktør
20.01.2017 - 25.09.2020
Bestyrelsesmedlem
20.02.2019 - 30.03.2023
Reel ejer
20.12.2019 - 18.01.2021
Reel ejer
19.01.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
31.03.2023 - 11.02.2024
Bestyrelsesmedlem
12.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Direktør
16.12.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
16.12.2019 - Stadig aktiv
Ejer
20.12.2019 - 21.12.2020
Reel ejer
20.12.2019 - 18.01.2021
Reel ejer
19.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60%
Maria Kathina Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MKP Holding 2020 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 35.392' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet P.P. Busholding ApS (60%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Maria Kathina Petersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Maria Kathina Petersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved P.P.BUSSELSKAB A/S der præsenterede et overskud på 3.843' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem ved P.P. LEASING ApS der præsenterede et underskud på 7.479' DKK.
Maria har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 9 måneder fra 2017 til i dag hos P.P. LEASING ApS.
En af de forbindelser som går igen i Maria' netværk er Haris Schødt Bahtijarevic.