Abdullah Bilgin
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2017 (7 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Benevento Pizza og Grill IVS (Ejer) |
Største overskud: | 198' DKK Yilbil Holding IVS (Nu: Peles byg IVS) (2020) |
Største underskud: | -235' DKK Yilbil Holding IVS (Nu: Peles byg IVS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 73' DKK RTE Cars ApS (Nu: C.A.Y.B. ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 751' DKK Yilbil Holding IVS (Nu: Peles byg IVS) (2017-18) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Yilbil Holding IVS (Nu: Peles byg IVS) (2020) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af C.A.Y.B. ApS (1 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2017 i Benevento Pizza og Grill IVS som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene stiftet af Abdullah Bilgin der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør havde Abdullah i 11 måneder, inden stoppet d. 29. december 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor fremstilling af færdigretter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 29. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Fetih Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
C.A.Y.B. ApS UNDER KONKURS
Via Fetih Holding ApS -
C.A.Y.B. 2 ApS UNDER KONKURS
Via Fetih Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Fetih Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.05.2023
Tidslinje (16)
-
C.A.Y.B. Skomager ApS (Nu: C.A.Y.B. 2 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 12.09.2024
Registreringsdato: 12.09.2024 -
RTE Cars ApS (Nu: C.A.Y.B. ApS)
Fratrådt som direktørDato: 08.05.2024
Registreringsdato: 08.05.2024 -
RTE Cars ApS (Nu: C.A.Y.B. ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 23.02.2024
Registreringsdato: 23.02.2024
Blå bog (fortsat)
Abdullah har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
22.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
18.10.2023 - 12.09.2024
Reel ejer
18.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
12.04.2023 - 08.05.2024
Reel ejer
12.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.01.2017 - 29.12.2017
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.10.2017 - 07.12.2017
Ejerandel: 50-66.65%
Abdullah Bilgin er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Fetih Holding ApS (100% ejerskab). Igennem sit holdingselskab Fetih Holding ApS har Abdullah dermed også ejerandele i C.A.Y.B. ApS (100%) & C.A.Y.B. 2 ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Abdullah Bilgin, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor Yilbil Holding IVS (Nu: Peles byg IVS) fremviste et underskud på 235' DKK.