Muhammad Farid Asam
Erhvervsaktiv siden: | 23. dec. 2016 (7 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Amager Kiosk ApS (Ejer) |
Største overskud: | 228' DKK Amager Kiosk ApS (2016-17) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 415' DKK Sarah Elsiddig Service IVS (Nu: Ano 2017 ApS) (2019) |
Største gæld: | 652' DKK Ano 2020 ApS (2021) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Sarah Elsiddig Service IVS (Nu: Ano 2017 ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af SA-CO I/S (7 år) |
Erhvervskarrieren startede i 2016 hos Amager Kiosk ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Muhammad Farid Asam der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter bestred Muhammad i , før stoppet d. 8. januar 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen købmænd og døgnkiosker. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2016-17 som viste et overskud på 228' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 27. august 2020.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SA-CO I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Ano 2020 ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Tidslinje (16)
-
Ano 2020 ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.09.2022
Registreringsdato: 20.09.2022 -
Ano 2017 IVS (Nu: Ano 2017 ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 02.03.2020
Registreringsdato: 02.03.2020 -
Sarah Elsiddig Service IVS (Nu: Ano 2017 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 02.03.2020
Registreringsdato: 02.03.2020
Blå bog (fortsat)
Muhammad har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
15.09.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
17.12.2019 - 20.09.2022
Ejer
17.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
05.01.2017 - 02.03.2020
Ejer
02.03.2017 - 02.03.2020
Reel ejer
01.07.2018 - 02.03.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
23.12.2016 - 23.01.2017
Ejer
09.01.2017 - 23.01.2017
Ejerandel: 50-66.65%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor Amager Kiosk ApS kunne fremvise et overskud på 228' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Muhammad' netværk er Humaira Sohail.