Sigmund Laszlo Toth
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 2016 (7 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ARCUS DENMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 56.570' DKK ALTIA DENMARK A/S (2017) |
Største underskud: | -39.011' DKK GLOBUS WINE A/S (2023) |
Største egenkapital: | 142.393' DKK ALTIA DENMARK A/S (2017) |
Største gæld: | 326.987' DKK GLOBUS WINE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DET DANSKE SPIRITUS KOMPAGNI A/S (3 år 7 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2016 i ARCUS DENMARK A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Sigmund Laszlo Toth i 5 måneder, inden stoppet d. 23. maj 2017.
Nu opererer virksomheden indenfor engroshandel med vin og spiritus. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 5.313' DKK.
Bestyrelsesposter (3)
-
DET DANSKE SPIRITUS KOMPAGNI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.02.2021 -
ALTIA DENMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.04.2022 -
A/H LÅSEMONTAGE ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.08.2024 Ny
Tidslinje (7)
-
A/H LÅSEMONTAGE ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.08.2024
Registreringsdato: 30.08.2024 -
GLOBUS WINE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.08.2024
Registreringsdato: 07.08.2024 -
GLOBUS WINE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022
Blå bog (fortsat)
Sigmund har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2022 - 07.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.12.2016 - 23.05.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Sigmund Laszlo Toth har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i ARCUS DENMARK A/S der præsenterede et overskud på 21.719' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i GLOBUS WINE A/S der præsenterede et underskud på 39.011' DKK.
Sigmund har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 7 måneder fra 2021 til i dag hos DET DANSKE SPIRITUS KOMPAGNI A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 16.201' DKK (DET DANSKE SPIRITUS KOMPAGNI A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 39.011' DKK (GLOBUS WINE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 38.717' DKK (ALTIA DENMARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 15.360' DKK (ARCUS DENMARK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Sigmund' netværk er Kirsi Marjaana Puntila.