Cecilie Brogaard Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 6. dec. 2016 (7 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Seahill IVS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.233' DKK BROGAARD HOLDING SVENDBORG ApS (2023) |
Største underskud: | -5.033' DKK BROGAARD HOLDING SVENDBORG ApS (2022) |
Største egenkapital: | 44.209' DKK BROGAARD HOLDING SVENDBORG ApS (2021) |
Største gæld: | 2.676' DKK BROGAARD HOLDING SVENDBORG ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos BROGAARD HOLDING SVENDBORG ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BROGAARD HOLDING SVENDBORG ApS (1 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2016 i Seahill IVS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Cecilie Brogaard Larsen i , før fratrædelsen d. 13. december 2016.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 11. marts 2019.
Bestyrelsesposter (1)
-
BROGAARD HOLDING SVENDBORG ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.05.2023
Tidslinje (3)
-
BROGAARD HOLDING SVENDBORG ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.05.2023
Registreringsdato: 10.05.2023 -
Seahill IVS (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.2016
Registreringsdato: 13.12.2016 -
Seahill IVS (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2016
Registreringsdato: 06.12.2016
Blå bog (fortsat)
Cecilie har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.12.2016 - 13.12.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Cecilie Brogaard Larsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i BROGAARD HOLDING SVENDBORG ApS der præsenterede et overskud på 3.233' DKK.
Cecilie har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 4 måneder fra 2023 til i dag hos BROGAARD HOLDING SVENDBORG ApS.
En af de forbindelser som går igen i Cecilie' netværk er Pernille Larsen.