Hanne Schilling
Erhvervsaktiv siden: | 22. sep. 2016 (7 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Foreningen SHHS F.M.B.A. (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 16' DKK Foreningen SHHS F.M.B.A. (2023) |
Største underskud: | -4' DKK Foreningen SHHS F.M.B.A. (2022) |
Største egenkapital: | 22' DKK Foreningen SHHS F.M.B.A. (2023) |
Største gæld: | 12' DKK Foreningen SHHS F.M.B.A. (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Foreningen SHHS F.M.B.A. (4 år) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2016 i Foreningen SHHS F.M.B.A. i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Hanne Schilling i 4 år, inden stoppet d. 7. oktober 2020.
Nu opererer virksomheden indenfor landskabspleje. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 16' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Foreningen SHHS F.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.10.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Foreningen SHHS F.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.10.2020
Registreringsdato: 19.10.2020 -
Foreningen SHHS F.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.10.2020
Registreringsdato: 07.10.2020 -
Foreningen SHHS F.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.09.2016
Registreringsdato: 22.09.2016
Blå bog (fortsat)
Hanne Schilling har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i Foreningen SHHS F.M.B.A. der præsenterede et overskud på 16' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i Foreningen SHHS F.M.B.A. der præsenterede et underskud på 4' DKK.
Hanne har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år fra 2016 til 2020 hos Foreningen SHHS F.M.B.A..
En af de forbindelser som går igen i Hanne' netværk er Wivi Hürwitz Larsen.