Mikkel Meldgaard Laursen
Erhvervsaktiv siden: | 14. nov. 2016 (7 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | MiljøExperten A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.426' DKK A.A. SERVICE OG TRANSPORT DANMARK A/S (Nu: MiljøExperten A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -24' DKK HPA EJENDOMME A/S (Nu: HPA EJENDOMME ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 11.478' DKK A.A. SERVICE OG TRANSPORT DANMARK A/S (Nu: MiljøExperten A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 10.517' DKK A.A. SERVICE OG TRANSPORT DANMARK A/S (Nu: MiljøExperten A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos A.A. SERVICE OG TRANSPORT DANMARK A/S (Nu: MiljøExperten A/S) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MiljøExperten A/S (7 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2016 i MiljøExperten A/S (tidligere A.A. SERVICE OG TRANSPORT DANMARK A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Mikkel Meldgaard Laursen nu bestreddet i 7 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med vejgodstransport. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 4.238' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
MiljøExperten A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.11.2016
Tidslinje (3)
-
HPA EJENDOMME A/S (Nu: HPA EJENDOMME ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.01.2020
Registreringsdato: 24.01.2020 -
HPA EJENDOMME A/S (Nu: HPA EJENDOMME ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.11.2016
Registreringsdato: 21.11.2016 -
A.A. SERVICE OG TRANSPORT DANMARK A/S (Nu: MiljøExperten A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.11.2016
Registreringsdato: 14.11.2016
Blå bog (fortsat)
Mikkel har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.11.2016 - 24.01.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Mikkel Meldgaard Laursen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i A.A. SERVICE OG TRANSPORT DANMARK A/S (Nu: MiljøExperten A/S) der præsenterede et overskud på 5.426' DKK.
Mikkel har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 10 måneder fra 2016 til i dag hos MiljøExperten A/S.
En af de forbindelser som går igen i Mikkel' netværk er Per Meldgaard Andersen.