Nicolai Entzelmann Christoffersen
Erhvervsaktiv siden: | 15. nov. 2016 (7 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | DSS SikringsTeknik ApS (Direktør) |
Største overskud: | 108' DKK Dansk Regnskab & Rådgivning IVS (Nu: Dansk Regnskab & Rådgivning ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -110' DKK N-ZEL IVS (Nu: GSM GROUP IVS) (2018) |
Største egenkapital: | 125' DKK DSS SikringsTeknik ApS (2016-17) |
Største gæld: | 285' DKK DSS SikringsTeknik ApS (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af GSM GROUP IVS (3 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2016 ved DSS SikringsTeknik ApS (tidligere DANSCAN-INVEST APS) i hvervet som Direktør og Ejer. Rollen som Direktør havde Nicolai Entzelmann Christoffersen i 2 år 2 måneder, før fratrædelsen den 4. februar 2019.
Dengang var virksomhedens branche indenfor el-installation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016-17 viste et overskud på 88' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 4. december 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DSS Service
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (13)
-
Entzelmann Invest (Nu: DSS Service) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 07.10.2022
Registreringsdato: 07.10.2022 -
N-ZEL IVS (Nu: GSM GROUP IVS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 14.12.2021
Registreringsdato: 14.12.2021 -
Dansk Regnskab & Rådgivning IVS (Nu: Dansk Regnskab & Rådgivning ApS)
Fratrådt som direktørDato: 13.04.2021
Registreringsdato: 13.04.2021
Blå bog (fortsat)
Nicolai har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
07.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
14.09.2018 - 17.05.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
10.04.2018 - 14.12.2021
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
12.04.2018 - 22.01.2020
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.11.2016 - 04.02.2019
Ejer
30.06.2017 - 10.04.2018
Reel ejer
30.06.2017 - 04.12.2019
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Dansk Regnskab & Rådgivning IVS (Nu: Dansk Regnskab & Rådgivning ApS) landede et overskud på 108' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor N-ZEL IVS (Nu: GSM GROUP IVS) landede et underskud på 110' DKK.