Anders Sønderskov Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 18. okt. 2016 (7 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | ASH Entreprise (Stifter) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -60' DKK ARA Udlejning Aps (Nu: ASH Holding Nakskov Aps) (2020-21) |
Største egenkapital: | -18' DKK ARA Udlejning Aps (Nu: ASH Holding Nakskov Aps) (2020-21) |
Største gæld: | 113' DKK ARA Udlejning Aps (Nu: ASH Holding Nakskov Aps) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af ASH Entreprise (7 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2016 i ASH Entreprise i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Anders Sønderskov Hansen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Anders nu besiddet i 7 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ASH Entreprise
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ASH Holding Nakskov Aps
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
H&H Entreprise Aps
Via ASH Holding Nakskov Aps
Direktørposter (2)
-
ASH Holding Nakskov Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.2020 -
H&H Entreprise Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
H&H Entreprise Aps
Tilknyttet som direktørDato: 30.05.2024
Registreringsdato: 30.05.2024 -
LF Maskinudlejning Aps (Nu: ASH Holding Nakskov Aps) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
LF Maskinudlejning Aps (Nu: ASH Holding Nakskov Aps) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024
Blå bog (fortsat)
Anders har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
08.03.2024 - Stadig aktiv
Direktør
30.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
18.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Reel ejer
13.03.2020 - 17.03.2020
Ejer
13.03.2020 - 31.05.2020
Direktør
13.03.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.03.2020 - 29.02.2024
Ejer
01.06.2020 - 29.02.2024
Ejer
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
28.03.2021 - 17.08.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Anders Sønderskov Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ASH Holding Nakskov Aps (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -85' DKK. Gennem sit holdingselskab ASH Holding Nakskov Aps har Anders dermed også andele i H&H Entreprise Aps (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Anders Sønderskov Hansen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor ARA Udlejning Aps (Nu: ASH Holding Nakskov Aps) landede et underskud på 60' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Kasper Due Hansen.