Faisal Saleem
Erhvervsaktiv siden: | 14. okt. 2016 (7 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tværkulturel Psykolog ApS (Direktør) |
Største overskud: | 126' DKK Psykolog Faisal Saleem IVS (Nu: Tværkulturel Psykolog ApS) (2022) |
Største underskud: | -43' DKK Psykolog Faisal Saleem IVS (Nu: Tværkulturel Psykolog ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 146' DKK Psykolog Faisal Saleem IVS (Nu: Tværkulturel Psykolog ApS) (2022) |
Største gæld: | 121' DKK Psykolog Faisal Saleem IVS (Nu: Tværkulturel Psykolog ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Psykolog Faisal Saleem IVS (Nu: Tværkulturel Psykolog ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tværkulturel Psykolog ApS (7 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2016 i Tværkulturel Psykolog ApS (tidligere Psykolog Faisal Saleem IVS) i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Faisal Saleem og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter har Faisal nu bestreddet i 1 år 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen psykologisk rådgivning. Her mere end 1 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2023 som viste et underskud på 19' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Tværkulturel Psykolog ApS
Ejerandel: 100% -
Sofias Hjemmetræning
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
Tværkulturel Psykolog ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2017
Tidslinje (7)
-
Lykkelunden ApS (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2024
Registreringsdato: 01.08.2024 -
Lykkelunden ApS (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2024
Registreringsdato: 01.04.2024 -
Sofias Hjemmetræning (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2018
Registreringsdato: 01.03.2018
Blå bog (fortsat)
Faisal har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2024 - 01.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
08.01.2021 - 08.01.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Direktør
14.10.2016 - 07.12.2017
Ejer
14.10.2016 - Stadig aktiv
Direktør
20.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Psykolog Faisal Saleem IVS (Nu: Tværkulturel Psykolog ApS) kunne fremvise et overskud på 126' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Psykolog Faisal Saleem IVS (Nu: Tværkulturel Psykolog ApS) kunne fremvise et underskud på 43' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Faisal' netværk er Ahmed Al-Sobhi.