Camilo Jose Fernandez Schembri
Erhvervsaktiv siden: | 15. jul. 2016 (8 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kaffe Bueno ApS (Direktør) |
Største overskud: | 56' DKK Kaffe Bueno ApS (2016-17) |
Største underskud: | -13.452' DKK Kaffe Bueno ApS (2023) |
Største egenkapital: | 38.336' DKK Kaffe Bueno ApS (2023) |
Største gæld: | 22.757' DKK Kaffe Bueno ApS (2022) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Kaffe Bueno ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Kaffe Bueno ApS (8 år 2 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2016 hos Kaffe Bueno ApS i rollen som Direktør, Ejer og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør har Camilo Jose Fernandez Schembri nu bestreddet i 8 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af olier og fedtstoffer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 13.452' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CJF Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Kaffe Bueno ApS
Via CJF Holding ApS
Direktørposter (1)
-
CJF Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2024 Ny
Bestyrelsesposter (2)
-
Kaffe Bueno ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.12.2023 -
CJF Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.08.2024 Ny
Tidslinje (15)
-
CJF Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
CJF Holding ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
CJF Holding IVS (Nu: CJF Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024
Blå bog (fortsat)
Camilo har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Bestyrelsesmedlem
29.01.2019 - 20.08.2024
Ejer
29.01.2019 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
21.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.07.2016 - Stadig aktiv
Ejer
10.10.2016 - 30.01.2019
Reel ejer
10.10.2016 - 25.10.2020
Reel ejer
26.10.2020 - 17.02.2022
Bestyrelsesmedlem
21.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 19,62% -
Stifter, Direktør og Ejer
13.03.2018 - 16.12.2019
Ejerandel: 100%
Camilo Jose Fernandez Schembri er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CJF Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Gennem holdingselskabet CJF Holding ApS har Camilo derfor også andele i Kaffe Bueno ApS (10-14.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Camilo Jose Fernandez Schembri, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor Kaffe Bueno ApS kunne fremvise et overskud på 56' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Kaffe Bueno ApS kunne fremvise et underskud på 13.452' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 13.452' DKK (Kaffe Bueno ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 38.336' DKK (Kaffe Bueno ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (CJF Holding IVS (Nu: CJF Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Camilo' netværk er Juan Pablo Medina Ramirez.