Mikkel Eskildsen
Erhvervsaktiv siden: | 19. apr. 2016 (8 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | ØLSEMAGLE BRUGSFORENING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.410' DKK ØLSEMAGLE BRUGSFORENING (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 41.481' DKK ØLSEMAGLE BRUGSFORENING (2023) |
Største gæld: | 20.829' DKK ØLSEMAGLE BRUGSFORENING (2014) |
Flest årsværk: | 33 årsværk hos ØLSEMAGLE BRUGSFORENING (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ØLSEMAGLE BRUGSFORENING (6 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2016 i ØLSEMAGLE BRUGSFORENING i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Mikkel Eskildsen i 2 år, før fratrædelsen d. 23. april 2018.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor supermarkeder. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 3.965' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
ØLSEMAGLE BRUGSFORENING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.04.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
ØLSEMAGLE BRUGSFORENING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2018
Registreringsdato: 24.04.2018 -
ØLSEMAGLE BRUGSFORENING (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2018
Registreringsdato: 23.04.2018 -
ØLSEMAGLE BRUGSFORENING (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.2016
Registreringsdato: 19.04.2016
Blå bog (fortsat)
Mikkel Eskildsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i ØLSEMAGLE BRUGSFORENING der præsenterede et overskud på 4.410' DKK.
Mikkel har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 4 måneder fra 2018 til i dag hos ØLSEMAGLE BRUGSFORENING.
En af de forbindelser som går igen i Mikkel' netværk er Per Nørholm.