Uffe Lauge Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 4. okt. 2016 (7 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | ASAM Technology IVS (Stifter) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -6' DKK ASAM Technology IVS (2016-17) |
Største egenkapital: | -6' DKK ASAM Technology IVS (2016-17) |
Største gæld: | 18' DKK ASAM Technology IVS (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ASAM Technology IVS (3 år 7 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2016 ved ASAM Technology IVS som Stifter, Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Denne rolle havde Uffe Lauge Christensen i 3 år 7 måneder, før fratrædelsen den 13. maj 2020.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor genbrug af sorterede materialer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 kunne fremvise et underskud på 2' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 13. maj 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Sileo Wine I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
Sileo Wine I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2024
Registreringsdato: 01.04.2024 -
ASAM Technology IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 13.05.2020
Registreringsdato: 13.05.2020 -
ASAM Technology IVS
Fratrådt som direktørDato: 13.05.2020
Registreringsdato: 13.05.2020
Blå bog (fortsat)
Uffe har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,3% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Direktør
04.10.2016 - 13.05.2020
Ejer
05.10.2016 - 13.05.2020
Reel ejer
07.11.2017 - 13.05.2020
Ejerandel: 50%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor ASAM Technology IVS fremviste et underskud på 6' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Uffe' netværk er Mikkel Hessellund Lauritsen.