Michael Sommer Hjortkronholm
Erhvervsaktiv siden: | 3. apr. 2020 (4 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sommer Capital ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.953' DKK VikarGroup ApS (Nu: VG2023 ApS) (2021) |
Største underskud: | -15' DKK VikarGroup ApS (Nu: VG2023 ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 2.349' DKK Sommer Capital ApS (2021) |
Største gæld: | 4.747' DKK VikarGroup ApS (Nu: VG2023 ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos VikarGroup ApS (Nu: VG2023 ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sommer Capital ApS (4 år 5 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2020 hos Sommer Capital ApS som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Michael Sommer Hjortkronholm der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter havde Michael i 1 år 4 måneder, inden stoppet den 30. august 2021.
Virksomheden specialiserede sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2021 kunne fremvise et overskud på 2.306' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. maj 2023.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
Hjortkronholm Gård
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Sommer Capital ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100% -
RS Car Group ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100% -
Hjortkronholm Capital ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
VG2023 ApS UNDER KONKURS
Via Sommer Capital ApS -
Glad Rent ApS
Via Hjortkronholm Capital ApS
Direktørposter (1)
-
Hjortkronholm Capital ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (19)
-
Hjortkronholm Capital ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2023
Registreringsdato: 01.08.2023 -
Hjortkronholm Capital ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.2023
Registreringsdato: 01.08.2023 -
VikarGroup ApS (Nu: VG2023 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023
Blå bog (fortsat)
Michael har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
09.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Ejer
01.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
17.05.2021 - 14.10.2021
Direktør
17.05.2021 - 14.06.2023
Ejer
15.10.2021 - 15.10.2021
Reel ejer
15.10.2021 - 14.08.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
17.02.2022 - 15.09.2023
Ejerandel: 100%
Michael Sommer Hjortkronholm er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Sommer Capital ApS (ejer pt. 100%), som i 2021 kunne fremvise en egenkapital på 2.349' DKK.
• Hjortkronholm Capital ApS (ejer pt. 50%).
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som samt , som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Michael Sommer Hjortkronholm, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor VikarGroup ApS (Nu: VG2023 ApS) fremviste et overskud på 2.953' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor VikarGroup ApS (Nu: VG2023 ApS) fremviste et underskud på 15' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Maria Sommer Hjortkronholm.