Marco Ejrup
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2019 (4 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ejrup køreskole I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af M.E Køreskole (3 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2019 i Ejrup køreskole I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Per Ejrup at Marco Ejrup stiftede Ejrup køreskole I/S den dag i oktober 2019. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Marco i 2 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 2. april 2022.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen køreskoler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 2. april 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M.E Køreskole
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Ejrup køreskole I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 02.04.2022
Registreringsdato: 02.04.2022 -
ME Køreskole (Nu: M.E Køreskole) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 14.06.2021
Registreringsdato: 14.06.2021 -
Ejrup køreskole I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2019
Registreringsdato: 01.10.2019
Blå bog (fortsat)
Marco har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
14.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.2019 - 02.04.2022
Reel ejer
27.02.2021 - 02.04.2022
Ejerandel: 100%