Frederik Hallengren
Erhvervsaktiv siden: | 22. sep. 2016 (8 år) |
Karrieren startede hos: | bio børsten IVS (Direktør) |
Største overskud: | 8.429' DKK TANDLÆGEHJØRNET I/S (2023) |
Største underskud: | -1.843' DKK Tandlægehjørnet Leasing ApS (2023) |
Største egenkapital: | 2.453' DKK TANDLÆGEHJØRNET I/S (2023) |
Største gæld: | 4.483' DKK Tandlægehjørnet Leasing ApS (2022) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos TANDLÆGEHJØRNET I/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af bio børsten IVS (5 år) |
Karrieren som leder startede i 2016 hos bio børsten IVS i rollen som Direktør, Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Frederik Hallengren i 5 år, før stoppet d. 29. september 2021.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor detailhandel med andre varer i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 som viste et overskud på 23' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 5. december 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FH01 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
TANDLÆGEHJØRNET I/S
Via FH01 ApSIkke offentliggjort -
Tandlægehjørnet Leasing ApS
Via TANDLÆGEHJØRNET I/S
Direktørposter (3)
-
Tandlægehjørnet Leasing ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2020 -
TANDLÆGEHJØRNET I/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.11.2020 -
FH01 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.08.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
bio børsten IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 29.09.2021
Registreringsdato: 29.09.2021 -
bio børsten IVS
Fratrådt som direktørDato: 29.09.2021
Registreringsdato: 29.09.2021 -
bio børsten IVS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.09.2021
Registreringsdato: 29.09.2021
Blå bog (fortsat)
Frederik har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
30.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via TANDLÆGEHJØRNET I/S -
Reel ejer
01.10.2020 - Stadig aktiv
Direktør
02.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
22.09.2016 - 29.09.2021
Reel ejer
23.09.2016 - 27.09.2016
Ejer
28.09.2016 - 29.09.2021
Bestyrelsesmedlem
01.01.2019 - 29.09.2021
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor TANDLÆGEHJØRNET I/S kunne fremvise et overskud på 8.429' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Tandlægehjørnet Leasing ApS kunne fremvise et underskud på 1.843' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.429' DKK (TANDLÆGEHJØRNET I/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.843' DKK (Tandlægehjørnet Leasing ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.453' DKK (TANDLÆGEHJØRNET I/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.922' DKK (Tandlægehjørnet Leasing ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frederik' netværk er Simon Jacobsen.